Johannes Christian Vyff
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 1998 - 31. mar. 2005 |
Karrieren startede hos: | JOHANNES CHRISTIAN VYFF (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHANNES CHRISTIAN VYFF (26 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1998 hos JOHANNES CHRISTIAN VYFF i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Johannes Christian Vyff og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Johannes nu bestreddet i 26 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen serviceydelser til skovbrug.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHANNES CHRISTIAN VYFF
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
HADERSLEV OMEGNS FODERCENTRAL V/HANS AARØE OG JOHANNES VYFF (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2005
Registreringsdato: 31.03.2005 -
HADERSLEV OMEGNS FODERCENTRAL V/HANS AARØE OG JOHANNES VYFF (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1999
Registreringsdato: 01.04.1999 -
JOHANNES CHRISTIAN VYFF (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.1998
Registreringsdato: 01.07.1998
Blå bog (fortsat)
Johannes har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.1999 - 31.03.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager