Anders Peder Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1983 (41 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anders Peder Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Anders Peder Nielsen (38 år 2 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1983 ved Anders Peder Nielsen (tidligere UDLEJER ANDERS PEDER NIELSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anders Peder Nielsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anders i 38 år 2 måneder, før stoppet den 15. juni 2021.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bilmesse og Brugtmarked I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
UDLEJER ANDERS PEDER NIELSEN (Nu: Anders Peder Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.06.2021
Registreringsdato: 15.06.2021 -
Bilmesse og Brugtmarked I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013 -
UDLEJER ANDERS PEDER NIELSEN (Nu: Anders Peder Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.1983
Registreringsdato: 01.04.1983
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
01.01.2013 - 17.06.2021
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.1983 - 15.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Karsten Nielsen.