Thomas Toftemann Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 1999 (24 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tømrermester Thomas Toftemann (Ejer) |
Største overskud: | 603' DKK ROOF IT ApS (2022) |
Største underskud: | -506' DKK KraBus ApS (2023) |
Største egenkapital: | 748' DKK ROOF IT ApS (2020) |
Største gæld: | 1.113' DKK KraBus ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KraBus ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tømrermester Thomas Toftemann (11 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1999 i Tømrermester Thomas Toftemann (tidligere FIRMA THOMAS THOMSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Toftemann Thomsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Thomas i 11 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T&T-Teknik ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
KraBus ApS
Via T&T-Teknik ApS -
Venti-Flex ApS
Via T&T-Teknik ApS -
Jysk Tagsanering ApS
Via T&T-Teknik ApSNyt selskab -
COMPARA A/S
Via T&T-Teknik ApS -
Upzite ApS
Via COMPARA A/S
Direktørposter (2)
-
T&T-Teknik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2015 -
Venti-Flex ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2022
Tidslinje (11)
-
Venti-Flex ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022 -
Tømrer & Tagdækning IVS (Nu: T&T-Teknik ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2015
Registreringsdato: 31.03.2015 -
Tømrer & Tagdækning IVS (Nu: T&T-Teknik ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2015
Registreringsdato: 31.03.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.01.2022 - 26.01.2022
Direktør
24.01.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
14.10.1999 - 31.03.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Tømrer & Tagdækning IVS (Nu: T&T-Teknik ApS) kunne offentliggøre et overskud på 185' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Tømrer & Tagdækning IVS (Nu: T&T-Teknik ApS) kunne offentliggøre et underskud på 36' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 372' DKK (ROOF IT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 506' DKK (KraBus ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 531' DKK (ROOF IT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -817' DKK (KraBus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Michael Honoré Bloch.