Flemming Bjerregaard Kinch
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIRMA E FRIEDBERG I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.499' DKK FRIEDBERG EJENDOMME ApS (2014) |
Største underskud: | -468' DKK FRIEDBERG HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 8.163' DKK FRIEDBERG EJENDOMME ApS (2014) |
Største gæld: | 34.928' DKK FRIEDBERG HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FBJK HOLDING ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af FIRMA E FRIEDBERG I/S (17 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1993 hos FIRMA E FRIEDBERG I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Erik Bjerregaard Olsen, Sven Bjerregaard Olsen at Flemming Bjerregaard Kinch stiftede FIRMA E FRIEDBERG I/S den dag i januar 1993. Titlen som Ejer og Stifter havde Flemming i 17 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FBJK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FBJK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2012
Tidslinje (20)
-
FRIEDBERG GROUP A/S (Nu: FRIEDBERG GROUP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2013
Registreringsdato: 20.02.2013 -
FRIEDBERG EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2013
Registreringsdato: 20.02.2013 -
FRIEDBERG GROUP A/S (Nu: FRIEDBERG GROUP ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2013
Registreringsdato: 20.02.2013
Blå bog (fortsat)
Flemming har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
06.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.06.2012 - 20.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.06.2010 - 20.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.2010 - 12.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.09.2005 - 12.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor FBJK HOLDING ApS fremviste et underskud på 1' DKK.