Marianne Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Ridefysioterapi & Ergonomi v/Marianne Holm (Ejer) |
Største overskud: | 2.002' DKK SONNE LEASING ApS (Nu: ABACO ApS) (2019) |
Største underskud: | -689' DKK SONNE LEASING ApS (Nu: ABACO ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 9.989' DKK SONNE LEASING ApS (Nu: ABACO ApS) (2019) |
Største gæld: | 394' DKK SONNE LEASING ApS (Nu: ABACO ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ridefysioterapi & Ergonomi v/Marianne Holm (38 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1986 i Ridefysioterapi & Ergonomi v/Marianne Holm (tidligere Majø/Marianne Holm) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Marianne Holm og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Marianne nu bestreddet i 38 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ridefysioterapi & Ergonomi v/Marianne Holm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
SONNE LEASING ApS (Nu: ABACO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.1991
Registreringsdato: 27.06.1991 -
SONNE LEASING ApS (Nu: ABACO ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.1989
Registreringsdato: 19.06.1989 -
Majø/Marianne Holm (Nu: Ridefysioterapi & Ergonomi v/Marianne Holm) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.1986
Registreringsdato: 01.08.1986
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.06.1989 - 27.06.1991
Ejerandel: Intet ejerskab