Bent Lundin
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 1996 (28 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLARMESTER BENT LUNDIN (Ejer) |
Største overskud: | 1.398' DKK GLARMESTER HENRIK & BENT A/S (2023) |
Største underskud: | -283' DKK GLARMESTER HENRIK & BENT A/S (2015) |
Største egenkapital: | 3.200' DKK Bent L. Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 4.779' DKK GLARMESTER HENRIK & BENT A/S (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GLARMESTER HENRIK & BENT A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GLARMESTER HENRIK & BENT A/S (16 år 3 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1996 ved GLARMESTER BENT LUNDIN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bent Lundin der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Bent i 5 år 10 måneder, før fratrædelsen den 18. juni 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen glarmesterforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bent L. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LUNDIN & NORMIND EJENDOMME ApS
Via Bent L. Holding ApS
Direktørposter (3)
-
GLARMESTER HENRIK & BENT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2008 -
LUNDIN & NORMIND EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2008 -
Bent L. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
GLARMESTER HENRIK & BENT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Bent L. Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.01.2017
Registreringsdato: 03.01.2017 -
Glarmester H & B Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2017
Registreringsdato: 03.01.2017 -
Bent L. Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.01.2017
Registreringsdato: 03.01.2017
Blå bog (fortsat)
Bent har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
03.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.06.2008 - 20.06.2016
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.01.2017 - 20.04.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
20.06.2016 - 03.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
28.06.2008 - 20.06.2016
Direktør
28.06.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bent Lundin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bent L. Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.151' DKK. Igennem sit holdingselskab Bent L. Holding ApS har Bent dermed også ejerandele i LUNDIN & NORMIND EJENDOMME ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Bent Lundin, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor GLARMESTER HENRIK & BENT A/S fremviste et overskud på 1.398' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor GLARMESTER HENRIK & BENT A/S fremviste et underskud på 283' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.398' DKK (GLARMESTER HENRIK & BENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.180' DKK (GLARMESTER HENRIK & BENT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.985' DKK (LUNDIN & NORMIND EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Henrik Enegård Normind.