Martin Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTERGAARD COMPANY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 240.294' DKK Udspaltet MV Invest ApS (Nu: MV Invest ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -72.369' DKK INGENIØRFIRMA G. VESTERGAARD A/S (Nu: VESTERGAARD COMPANY A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 719.667' DKK Udspaltet MV Invest ApS (Nu: MV Invest ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 416.157' DKK INGENIØRFIRMA G. VESTERGAARD A/S (Nu: VESTERGAARD COMPANY A/S) (2023-24) |
Flest årsværk: | 331 årsværk hos INGENIØRFIRMA G. VESTERGAARD A/S (Nu: VESTERGAARD COMPANY A/S) (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VESTERGAARD COMPANY A/S (21 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1982 i VESTERGAARD COMPANY A/S (tidligere INGENIØRFIRMA G. VESTERGAARD A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Vestergaard i 21 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 19. februar 2004.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af motorkøretøjer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et overskud på 123.333' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Imec Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Martin Vestergaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
IMEC ApS
Via Imec Holding ApS -
MV Invest II ApS
Via Martin Vestergaard Holding ApS -
MV Invest ApS
Via MV Invest II ApS -
Power Stow International A/S
Via MV Invest ApS -
POWER STOW A/S
Via Power Stow International A/S -
Power Stow Americas Inc
Via POWER STOW A/SIkke offentliggjort -
Ejendomsselskabet Erhvervsparken Gadstrup ApS
Via Power Stow International A/S -
Power Stow China ApS
Via Power Stow International A/S -
VESTERGAARD COMPANY HOLDING A/S
Via MV Invest ApS -
VESTERGAARD COMPANY A/S
Via VESTERGAARD COMPANY HOLDING A/S -
VESTERGAARD COMPANY FINANCE A/S
Via VESTERGAARD COMPANY HOLDING A/S
Direktørposter (8)
-
Power Stow International A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2022 -
IMEC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2009 -
Ejendomsselskabet Erhvervsparken Gadstrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2018 -
MV Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2018 -
Imec Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2018 -
Martin Vestergaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2018 -
Power Stow China ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2018 -
MV Invest II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
Power Stow International A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2018 -
POWER STOW A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2003 -
MV Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.07.2020 -
MV Invest II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2023
Tidslinje (46)
-
MV Invest II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
MV Invest II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2023
Registreringsdato: 25.04.2023 -
POWER STOW A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
25.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,08% -
Direktør og Ejer
28.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Power Stow International A/S -
Ejer og Direktør
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
12.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.02.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Vestergaard er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Imec Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -136' DKK.
• Martin Vestergaard Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -136' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som MV Invest ApS (0,07%) & MV Invest II ApS (0,08%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Martin Vestergaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Udspaltet MV Invest ApS (Nu: MV Invest ApS) kunne fremvise et overskud på 240.294' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Martin Vestergaard Holding ApS kunne fremvise et underskud på 24.069' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 215.724' DKK (Power Stow International ApS (Nu: Power Stow International A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 172' DKK (Power Stow China ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 645.074' DKK (INGENIØRFIRMA G. VESTERGAARD A/S (Nu: VESTERGAARD COMPANY A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -23' DKK (Power Stow China ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Anne Clara Malherbes Vestergaard.