Lars Lundgaard Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 1987 (37 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS LUNDGAARD CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 729' DKK KLITGAARD HOLDING, KLEGOD ApS (Nu: Falk Capital ApS) (2021) |
Største underskud: | -339' DKK KLITGAARD HOLDING, KLEGOD ApS (Nu: Falk Capital ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 753' DKK KLITGAARD HOLDING, KLEGOD ApS (Nu: Falk Capital ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.752' DKK KLITGAARD HOLDING, KLEGOD ApS (Nu: Falk Capital ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KLITGAARD HOLDING, KLEGOD ApS (Nu: Falk Capital ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS LUNDGAARD CHRISTENSEN (37 år 6 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1987 hos LARS LUNDGAARD CHRISTENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Lundgaard Christensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 37 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden måling og teknisk analyse.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS LUNDGAARD CHRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
KLITGAARD HOLDING, KLEGOD ApS (Nu: Falk Capital ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.04.2012
Registreringsdato: 06.04.2012 -
KLEGOD INVEST ApS (Nu: Anpartsselskabet af 31. marts 2017)
Fratrådt som direktørDato: 24.09.2010
Registreringsdato: 24.09.2010 -
HVIDE SANDE EJENDOMSSELSKAB ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2007
Registreringsdato: 31.01.2007
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.03.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.11.2020 - 27.11.2020
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
28.09.2004 - 06.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.09.2004 - 24.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.03.2003 - 31.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab