John Thinggaard Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JTA DATA V/JOHN THINGGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 273' DKK JTA-DATA AFDELING SJÆLLAND ApS (Nu: JTA GRUPPEN ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -183' DKK JTA GRUPPEN HOLDING ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 308' DKK JTA-DATA AFDELING SJÆLLAND ApS (Nu: JTA GRUPPEN ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 381' DKK JTA-DATA AFDELING SJÆLLAND ApS (Nu: JTA GRUPPEN ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JTA-DATA AFDELING SJÆLLAND ApS (Nu: JTA GRUPPEN ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af JTA GRUPPEN ApS (23 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1989 hos JTA DATA V/JOHN THINGGAARD i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af John Thinggaard Andersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde John i 11 år 7 måneder, inden stoppet den 31. december 2000.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JTA GRUPPEN ApS
Ejerandel: 100% -
JTA GRUPPEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JTA INTERNET ApS
Via JTA GRUPPEN ApS
Direktørposter (3)
-
JTA GRUPPEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2006 -
JTA INTERNET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2006 -
JTA GRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2001
Tidslinje (10)
-
JTA GRUPPEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2006
Registreringsdato: 01.04.2006 -
JTA GRUPPEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2006
Registreringsdato: 01.04.2006 -
JTA INTERNET ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.02.2006
Registreringsdato: 07.02.2006
Blå bog (fortsat)
John har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
07.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2001 - 02.01.2001
Ejer og Direktør
03.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.05.1989 - 31.12.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor JTA-DATA AFDELING SJÆLLAND ApS (Nu: JTA GRUPPEN ApS) landede et overskud på 273' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor JTA GRUPPEN HOLDING ApS landede et underskud på 183' DKK.