Søren Pallesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1984 (40 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN PALLESEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens & Birthe Pallesen I/S (34 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1984 ved SØREN PALLESEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Pallesen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 22 år 6 måneder, før stoppet den 19. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor kloakmestre. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jens & Birthe Pallesen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
RØRVIG BYG ApS (Nu: ELMEDAL ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2007
Registreringsdato: 08.03.2007 -
SØREN PALLESEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.12.2006
Registreringsdato: 19.12.2006 -
RØRVIG BYG ApS (Nu: ELMEDAL ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.2004 - 08.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.1984 - 19.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.04.1996 - 12.05.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jens Kristian Pallesen.