Peter Risgaard Jensen
Erhvervsaktiv: | 24. jun. 1991 - 16. mar. 2003 |
Karrieren startede hos: | ASK DESIGN/PETER RISGAARD (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASK DESIGN/PETER RISGAARD (33 år 3 måneder) |
Det startede i 1991 hos ASK DESIGN/PETER RISGAARD i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peter Risgaard Jensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 33 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor organisering af kongresser, messer og udstillinger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASK DESIGN/PETER RISGAARD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
Maria Suurballe & Peter Risgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2003
Registreringsdato: 16.03.2003 -
Maria Suurballe & Peter Risgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2002
Registreringsdato: 01.11.2002 -
ASK DESIGN I/S V/CLAUS AABOE OG PETER RISGAARD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
24.06.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
05.12.2017 - 10.05.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.2002 - 16.03.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.1995 - 01.01.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager