Torben Frölich
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | UDLEJER TORBEN FRØLICH (Ejer) |
Største overskud: | 485' DKK AARS YACHT ApS (2019) |
Største underskud: | -104' DKK TF HOLDING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.836' DKK TF HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.386' DKK AARS YACHT ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos AARS YACHT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af UDLEJER TORBEN FRØLICH (38 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1986 ved UDLEJER TORBEN FRØLICH som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Torben Frölich og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Torben nu besiddet i 38 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TF HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
UDLEJER TORBEN FRØLICH
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AARS YACHT ApS
Via TF HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AARS YACHT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.1998 -
TF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2001
Ejendomme (3)
Tidslinje (6)
-
TF GRANADA BOAT ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.03.2014
Registreringsdato: 19.03.2014 -
TF HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.05.2013
Registreringsdato: 29.05.2013 -
TF GRANADA BOAT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2001
Registreringsdato: 25.06.2001
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
21.05.2001 - Stadig aktiv
Ejer
29.05.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.03.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
25.06.2001 - 19.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Frölich er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TF HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.836' DKK. Igennem sit holdingselskab TF HOLDING ApS har Torben dermed også ejerandele i AARS YACHT ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Torben Frölich, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor AARS YACHT ApS fremviste et overskud på 485' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor TF HOLDING ApS fremviste et underskud på 104' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 451' DKK (AARS YACHT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.836' DKK (TF HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 665' DKK (AARS YACHT ApS).