Peter Bro Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1995 (28 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | THAUMATURGEN V/PETER BRO PETERSEN (Stifter) |
Største overskud: | 29.909' DKK FYNSKE MEDIER P/S (2014) |
Største underskud: | -99.091' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2020) |
Største egenkapital: | 320.183' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2014-15) |
Største gæld: | 853.925' DKK JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1.592 årsværk hos JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af THAUMATURGEN V/PETER BRO PETERSEN (28 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1995 i THAUMATURGEN V/PETER BRO PETERSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Peter Bro Petersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Stifter og Ejer havde Peter i 28 år 11 måneder, inden stoppet d. 28. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor kunstnerisk skaben. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. november 2013.
Bestyrelsesposter (1)
-
SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG (UNIVERSITY PRESS OF SOUTHERN DENMARK)
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG (UNIVERSITY PRESS OF SOUTHERN DENMARK)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2020
Registreringsdato: 02.10.2020 -
JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2017
Registreringsdato: 27.04.2017 -
FYNSKE MEDIER HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2017
Registreringsdato: 26.04.2017
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2015 - 27.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2015 - 26.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.04.2013 - 26.04.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Bro Petersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i FYNSKE MEDIER P/S der præsenterede et overskud på 29.909' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S) der præsenterede et underskud på 98.531' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2013 til 2017 hos FYNSKE MEDIER P/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.192' DKK (FYNSKE MEDIER P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 167.019' DKK (JYSK FYNSKE MEDIER P/S (Nu: JFM P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -772' DKK (FYNSKE MEDIER HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Martin Lindø Westergaard.