Henrik Dambo Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CYKELEXPERTEN ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cykelexperten (11 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 ved CYKELEXPERTEN ApS (tidligere CYKELEKSPERTEN ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Henrik Dambo Nielsen i 6 år 1 måned, før stoppet den 13. april 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. august 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cykelexperten
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Cykelexperten (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2012
Registreringsdato: 28.11.2012 -
CYKELEKSPERTEN ApS (Nu: CYKELEXPERTEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2011
Registreringsdato: 13.04.2011 -
CYKELEKSPERTEN ApS (Nu: CYKELEXPERTEN ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.03.2005
Registreringsdato: 11.03.2005
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.03.2005 - 13.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab