Dhia Matti
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mexico King v/Dhia Matti (Ejer) |
Største overskud: | 792' DKK DANPOL HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -217' DKK DANPOL BYG ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.648' DKK DANPOL HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.362' DKK DANPOL HOLDING ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MEXICO KING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af MEXICO KING ApS (18 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1997 ved Mexico King v/Dhia Matti (tidligere Day And Night v/Dhia Matti) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Dhia Matti der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Dhia i 7 år 8 måneder, før stoppet den 10. marts 2005.
Virksomheden opererede indenfor cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANPOL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DANPOL BYG ApS
Via DANPOL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
DANPOL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2006 -
DANPOL BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2006
Ejendomme (10)
Tidslinje (15)
-
MEXICO KING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2024
Registreringsdato: 12.01.2024 -
DKL metal ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019 -
DKL metal ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.06.2019
Registreringsdato: 11.06.2019
Blå bog (fortsat)
Dhia har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.05.2005 - 10.05.2005
Direktør
10.05.2005 - 12.01.2024
Reel ejer
30.05.2006 - 07.05.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
26.10.2015 - 11.06.2019
Ejer
10.11.2015 - 11.06.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.05.2009 - 11.03.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Dhia Matti er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DANPOL HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.302' DKK. Igennem holdingselskabet DANPOL HOLDING ApS har Dhia derfor også ejerandele i DANPOL BYG ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Dhia Matti, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor DANPOL HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 792' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DANPOL BYG ApS kunne offentliggøre et underskud på 217' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 217' DKK (DANPOL BYG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.302' DKK (DANPOL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.321' DKK (DANPOL BYG ApS).