Hans Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS KRISTIANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.364' DKK FACTUM2 HOLDING A/S (Nu: VKIBESK 10-10-23 Holding A/S) (2020) |
Største underskud: | -5.748' DKK FACTUM2 HOLDING A/S (Nu: VKIBESK 10-10-23 Holding A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 6.821' DKK FACTUM2 HOLDING A/S (Nu: VKIBESK 10-10-23 Holding A/S) (2017) |
Største gæld: | 16.196' DKK FACTUM2 A/S (Nu: VKIBESK 10-10-23 Rådgivning A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos FACTUM2 A/S (Nu: VKIBESK 10-10-23 Rådgivning A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Factum2 Horsens c ApS (21 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1997 i HANS KRISTIANSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hans Kristiansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Hans i 5 år, før fratrædelsen d. 30. juni 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H Kristiansen Holding af 2018 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
VKIBESK 10-10-23 Holding A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Via H Kristiansen Holding af 2018 ApS -
VKIBESK 10-10-23 Rådgivning A/S UNDER KONKURS
Via VKIBESK 10-10-23 Holding A/S
Direktørposter (1)
-
H Kristiansen Holding af 2018 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
KRISTIANSEN, BIZA OG SVALE HORSENS I/S (Nu: FACTUM2 HORSENS CITY I/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2023
Registreringsdato: 04.01.2023 -
H.B. BYGNINGSRÅDGIVNING ApS (Nu: Factum2 Horsens c ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
Webhouz7 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2021
Registreringsdato: 18.06.2021
Blå bog (fortsat)
Hans har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.2001 - 28.02.2023
Direktør
30.06.2001 - 04.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.10.2012 - 04.01.2023
Reel ejer
01.01.2013 - 04.01.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2019 - 18.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2013 - 22.03.2021
Ejer
26.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via H Kristiansen Holding af 2018 ApS
Hans Kristiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H Kristiansen Holding af 2018 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.634' DKK. Igennem holdingselskabet H Kristiansen Holding af 2018 ApS har Hans derfor også ejerandele i VKIBESK 10-10-23 Holding A/S (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Hans Kristiansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor H.B. BYGNINGSRÅDGIVNING ApS (Nu: Factum2 Horsens c ApS) kunne offentliggøre et overskud på 4.100' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor H Kristiansen Holding af 2018 ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.101' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Henrik Lundgaard.