Kim Oskar Brokhattingen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1985 (39 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S Lægerne Englandsgade 8 Esbjerg (Ejer) |
Største overskud: | 174' DKK LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (2020-21) |
Største underskud: | -144' DKK LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 946' DKK LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (2023-24) |
Største gæld: | 3.249' DKK LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (37 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1985 i I/S Lægerne Englandsgade 8 Esbjerg (tidligere I/S LÆGERNE HUSTED ØSTERGAARD OG BROKHATTINGEN) i hvervet som Ejer. Kim Oskar Brokhattingen købte sig ind i virksomheden den 1. juni 1985 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Kim af: Finn Torben Østergaard og Hans Reventlov Husted. Hvervet som Ejer havde Kim i 34 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. december 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.1986
Tidslinje (6)
-
I/S LÆGERNE HUSTED ØSTERGAARD OG BROKHATTINGEN (Nu: I/S Lægerne Englandsgade 8 Esbjerg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2015
Registreringsdato: 19.11.2015 -
K.O.B. INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2009
Registreringsdato: 18.06.2009
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
18.12.1986 - Stadig aktiv
Ejer
19.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
01.06.1985 - 31.12.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
22.06.1992 - 18.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor LÆGEHUSET ENGLANDSGADE 8. ESBJERG.ApS landede et overskud på 174' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Hans Reventlov Husted.