Henrik Bach Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2011 (13 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | REDEYE FILM ApS (Stifter) |
Største overskud: | 545' DKK Wangle Media ApS (2023) |
Største underskud: | -54' DKK REDEYE FILM ApS (2016) |
Største egenkapital: | 894' DKK Wangle Media ApS (2023) |
Største gæld: | 995' DKK Wangle Media ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Wangle Media ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af cph visuals (7 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2011 hos REDEYE FILM ApS i rollen som Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Henrik Bach Christensen i 7 år 1 måned, før stoppet d. 28. maj 2018.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor produktion af film og videofilm. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et underskud på 54' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 28. maj 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
cph visuals
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Ham on Rye Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Wangle Holding ApS
Via Ham on Rye Holding ApS -
Wangle Media ApS
Via Wangle Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Wangle Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2022 -
Ham on Rye Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2020 -
Wangle Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2020
Tidslinje (13)
-
Wangle Media ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022 -
Wangle Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020 -
Ham on Rye Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.08.2020
Registreringsdato: 11.08.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
13.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Wangle Holding ApS -
Direktør og Ejer
13.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Ham on Rye Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
11.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
22.01.2012 - 23.02.2016
Direktør
01.02.2016 - 05.09.2017
Ejer
24.02.2016 - 28.05.2018
Bestyrelsesmedlem
05.09.2017 - 28.05.2018
Ejerandel: 100%
Henrik Bach Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ham on Rye Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 224' DKK. Gennem holdingselskabet Ham on Rye Holding ApS har Henrik derfor også andele i Wangle Holding ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Bach Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Wangle Media ApS kunne fremvise et overskud på 545' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor REDEYE FILM ApS kunne fremvise et underskud på 54' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 545' DKK (Wangle Media ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 894' DKK (Wangle Media ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 224' DKK (Ham on Rye Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Sune Neye.