Kim Kærslund
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1997 (27 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ROSENS KIOSK I/S V/ANNELISE OLSEN & KIM KÆRSLUND (Ejer) |
Største overskud: | 1.354' DKK EVENT EKSPERTEN ApS (2018-19) |
Største underskud: | -287' DKK EVENT EKSPERTEN ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.742' DKK Kærslund Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.525' DKK EVENT EKSPERTEN ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos EVENT EKSPERTEN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kærslund v/Kim Kærslund (14 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1997 hos ROSENS KIOSK I/S V/ANNELISE OLSEN & KIM KÆRSLUND i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kim Kærslund der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Kim i 5 år 4 måneder, inden stoppet den 1. januar 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tobaksforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. januar 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kærslund Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EVENT EKSPERTEN ApS
Via Kærslund Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Kærslund Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2020
Repræsentant (1)
-
Kærslund m fl - Horse Racing
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Kærslund m fl - Horse Racing
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.01.2022
Registreringsdato: 06.01.2022 -
EVENT EKSPERTEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.01.2020
Registreringsdato: 23.01.2020 -
Kærslund Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.01.2020
Registreringsdato: 23.01.2020
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
06.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
23.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
27.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
29.06.2012 - 23.01.2020
Reel ejer
29.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør
17.05.2009 - 12.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Kærslund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kærslund Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.742' DKK. Gennem sit holdingselskab Kærslund Holding ApS har Kim dermed også andele i EVENT EKSPERTEN ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kim Kærslund, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor EVENT EKSPERTEN ApS landede et overskud på 1.354' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor EVENT EKSPERTEN ApS landede et underskud på 287' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 309' DKK (Kærslund Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.742' DKK (Kærslund Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.801' DKK (EVENT EKSPERTEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Nicklas Kærslund.