Svend Erik Dalsgaard Justesen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 1978 (46 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORLAGET PÅ KARETMAGERVEJ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.455' DKK DPL INVEST A/S (INVESTERINGSSELSKABET FOR DANSK PRIMÆR LANDBRUG) (Nu: DanHatch Ejendomme A/S) (2017) |
Største underskud: | -59.946' DKK DPL INVEST A/S (INVESTERINGSSELSKABET FOR DANSK PRIMÆR LANDBRUG) (Nu: DanHatch Ejendomme A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 93.844' DKK DPL INVEST A/S (INVESTERINGSSELSKABET FOR DANSK PRIMÆR LANDBRUG) (Nu: DanHatch Ejendomme A/S) (2014) |
Største gæld: | 80.435' DKK HAMBORG SVINEPRODUKTION A/S (Nu: OBERNGRUB A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos DPL INVEST A/S (INVESTERINGSSELSKABET FOR DANSK PRIMÆR LANDBRUG) (Nu: DanHatch Ejendomme A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af SVEND ERIK DALSGAARD JUSTESEN (38 år 2 måneder) |
Det hele startede for alvor for nu meget længe siden i FORLAGET PÅ KARETMAGERVEJ A/S (tidligere DANSK AGRAR FORLAG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Svend Erik Dalsgaard Justesen i 15 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 7. februar 1994.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udgivelse af bøger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SVEND ERIK DALSGAARD JUSTESEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
JDJ HOLDING SILJEBJERGGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2010
Tidslinje (46)
-
LINDALGÅRD SVINEPRODUKTION A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.10.2022
Registreringsdato: 18.10.2022 -
LINDALGÅRD SVINEPRODUKTION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2022
Registreringsdato: 18.10.2022 -
FMB HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022
Blå bog (fortsat)
Svend har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.11.1990 - 18.10.2022
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
23.04.2002 - 17.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.06.1998 - 17.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend Erik Dalsgaard Justesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i FMB HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 17.692' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i FMB HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 8.608' DKK.
Svend har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 11 måneder fra 1990 til 2022 hos LINDALGÅRD SVINEPRODUKTION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.953' DKK (SILJEBJERGGAARD SVINEPRODUKTION ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.850' DKK (DPL INVEST A/S (INVESTERINGSSELSKABET FOR DANSK PRIMÆR LANDBRUG) (Nu: DanHatch Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 81.852' DKK (FMB HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 248' DKK (ØRSTEDGAARD SVINEPRODUKTION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Jacob Dalsgaard Justesen.