Ulf Westmark-Højelsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Youngblood.dk v/U.Westmark-Højelsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.185' DKK TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2023) |
Største underskud: | -4.494' DKK TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 5.619' DKK TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2019) |
Største gæld: | 13.577' DKK TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Youngblood.dk v/U.Westmark-Højelsen (11 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1999 hos Youngblood.dk v/U.Westmark-Højelsen (tidligere Fluff v/Ulf Westmark-Højelsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ulf Westmark-Højelsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Ulf i 11 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Westmark Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TBWA Copenhagen A/S
Via Westmark Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Westmark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
TBWA Copenhagen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2023
Tidslinje (11)
-
TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.01.2023
Registreringsdato: 16.01.2023 -
TBWA Copenhagen A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2023
Registreringsdato: 15.01.2023 -
CONNECTED A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021
Blå bog (fortsat)
Ulf har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2021 - 15.01.2023
Bestyrelsesmedlem
16.01.2023 - Stadig aktiv
Ejer
12.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Westmark Holding ApS -
Reel ejer
23.10.2016 - 05.10.2020
Bestyrelsesmedlem
31.08.2017 - 31.05.2021
Reel ejer
06.10.2020 - 12.04.2021
Ejerandel: 46,27% -
Stifter og Direktør
23.10.2016 - 01.09.2017
Ejer
23.10.2016 - Stadig aktiv
Direktør
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1999 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ulf Westmark-Højelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Westmark Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 305' DKK. Igennem sit holdingselskab Westmark Holding ApS har Ulf dermed også ejerandele i TBWA Copenhagen A/S (15-19.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Ulf Westmark-Højelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Westmark Holding ApS fremviste et overskud på 374' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Westmark Holding ApS fremviste et underskud på 381' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.185' DKK (TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.756' DKK (TBWA Connected A/S (Nu: TBWA Copenhagen A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 305' DKK (Westmark Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulf' netværk er Erich Kaare Karsholt.