Erik Bjerregaard Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIRMA E FRIEDBERG I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.499' DKK FRIEDBERG EJENDOMME ApS (2014) |
Største underskud: | -468' DKK FRIEDBERG HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 8.163' DKK FRIEDBERG EJENDOMME ApS (2014) |
Største gæld: | 34.928' DKK FRIEDBERG HOLDING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EBJO HOLDING ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af FIRMA E FRIEDBERG I/S (17 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1993 hos FIRMA E FRIEDBERG I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Flemming Bjerregaard Kinch, Sven Bjerregaard Olsen at Erik Bjerregaard Olsen stiftede FIRMA E FRIEDBERG I/S den dag i januar 1993. Titlen som Ejer og Stifter bestred Erik i 17 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EBJO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
EBJO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2012
Tidslinje (18)
-
FRIEDBERG EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2013
Registreringsdato: 20.02.2013 -
FRIEDBERG GROUP A/S (Nu: FRIEDBERG GROUP ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2013
Registreringsdato: 20.02.2013 -
FRIEDBERG EKSPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.11.2012
Registreringsdato: 12.11.2012
Blå bog (fortsat)
Erik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
06.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.06.2012 - 20.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.06.2010 - 20.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.2010 - 12.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.11.2006 - 12.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EBJO HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1' DKK.