Michel Saxmose Hansen
Erhvervsaktiv: | 14. dec. 1996 - 31. jan. 2002 |
Karrieren startede hos: | Domus Danica af 2002 SAX-Cionsulting v/Michel Saxmose Hansen (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af Domus Danica af 2002 SAX-Cionsulting v/Michel Saxmose Hansen (27 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1996 hos Domus Danica af 2002 SAX-Cionsulting v/Michel Saxmose Hansen (tidligere Miki-Møbler v/Michel Saxmose Hansen) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Michel Saxmose Hansen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Michel nu bestreddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen industriel design og produktdesign.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Domus Danica af 2002 SAX-Cionsulting v/Michel Saxmose Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
DOMUS DANICA ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2008
Registreringsdato: 23.10.2008 -
DOMUS DANICA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2008
Registreringsdato: 23.10.2008 -
SCANPARCEL ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.05.2006
Registreringsdato: 24.05.2006
Blå bog (fortsat)
Michel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2003 - 23.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.11.2003 - 24.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 31.07.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.04.2001 - 31.01.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager