Michael Robert Feiner
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1993 (31 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GP AF 18/6 2002 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kiropraktisk Klinik Stengade Aalborg I/S (19 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1993 ved GP AF 18/6 2002 ApS (tidligere PBH NR. 22.305 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Robert Feiner i 5 år 1 måned, før stoppet den 1. september 1998.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kiropraktisk Klinik Michael Robert Feiner
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Kiropraktisk Klinik Stengade Aalborg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (4)
-
Kiropraktisk Klinik Michael Robert Feiner (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
Kiropraktisk Klinik Stengade Aalborg I/S v/M. Feiner & J. Villefrance (Nu: Kiropraktisk Klinik Stengade Aalborg I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2005
Registreringsdato: 01.01.2005 -
PBH NR. 22.305 ApS (Nu: GP AF 18/6 2002 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.1998
Registreringsdato: 01.09.1998
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
01.01.2005 - 31.12.2018
Ejer
01.01.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2019 - 31.12.2021
Reel ejer
01.01.2022 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1993 - 01.09.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jacob Villefrance.