Mogens Verner Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FØLLENSLEV MØBLER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 89' DKK FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -268' DKK FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 131' DKK FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.365' DKK FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af FØLLENSLEV MØBLER I/S (32 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1990 ved FØLLENSLEV MØBLER I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Finn Verner Nielsen at Mogens Verner Nielsen stiftede FØLLENSLEV MØBLER I/S den dag i januar 1990. Rollen som Ejer og Stifter havde Mogens i 32 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FØLLENSLEV MØBLER ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FØLLENSLEV MØBLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
FØLLENSLEV MØBLER I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.01.2014
Registreringsdato: 13.01.2014 -
FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.01.2014
Registreringsdato: 13.01.2014
Blå bog (fortsat)
Mogens har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1990 - 31.12.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.2006 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS) fremviste et overskud på 89' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor FØLLENSLEV MØBLER IVS (Nu: FØLLENSLEV MØBLER ApS) fremviste et underskud på 268' DKK.