Bjørn Lejre Stender
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1994 (30 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAGLEHØJGÅRD V/BJØRN LEJRE STENDER (Stifter) |
Største overskud: | 19.728' DKK MIDDELFART SPILDEVAND A/S (2022) |
Største underskud: | -252.097' DKK MIDDELFART SPILDEVAND HOLDING A/S (2017) |
Største egenkapital: | 1.506.690' DKK MIDDELFART SPILDEVAND HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 202.466' DKK MIDDELFART SPILDEVAND A/S (2017) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos P. LINDBERG INDUSTRI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAGLEHØJGÅRD V/BJØRN LEJRE STENDER (30 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 hos MAGLEHØJGÅRD V/BJØRN LEJRE STENDER med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Bjørn Lejre Stender og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Bjørn nu bestreddet i 30 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MAGLEHØJGÅRD V/BJØRN LEJRE STENDER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
MAGLEMOSE PUMPELAUG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
Stenogaard P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.04.2021 -
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2022 -
P. LINDBERG INDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.12.2014
Tidslinje (31)
-
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A. (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som direktionsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
11.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2022 - 31.08.2022
Bestyrelsesmedlem
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor MIDDELFART SPILDEVAND HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.421' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor DANSK AFFALD A/S (Nu: Damifo Vojens A/S) kunne offentliggøre et underskud på 17.723' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.065' DKK (P. LINDBERG INDUSTRI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.309.472' DKK (MIDDELFART SPILDEVAND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.150' DKK (SAMAQUA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Sven Bertel Andersen.