Ove Jakobsen
Karrieren startede hos: | DANSKE FRAGTMÆND FYN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.449' DKK DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. (Nu: DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990) (2014) |
Største underskud: | -1.857' DKK FRAGTMAND OVE JAKOBSEN ApS (Nu: OVE JAKOBSEN HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 48.750' DKK DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. (Nu: DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990) (2014) |
Største gæld: | 351.994' DKK DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. (Nu: DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990) (2015) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TOMMERUP TURISTFART A/S (Nu: HP Service - Tommerup A/S) (2018-19) |
Erhvervskarrieren startede for flere år siden ved DANSKE FRAGTMÆND FYN A/S (tidligere ODENSE FRAGTCENTRAL AF 1955 A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ove Jakobsen i 47 år 11 måneder, før stoppet den 7. marts 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor stationer, godsterminaler mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OVE JAKOBSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
OVE JAKOBSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.1983
Bestyrelsesposter (1)
-
HP Service - Tommerup A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
FRAGTMAND OVE JAKOBSEN TOMMERUP ApS (Nu: FRAGTMAND OVE JAKOBSEN ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2009
Registreringsdato: 30.04.2009 -
FRAGTMAND OVE JAKOBSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
DFF FINANS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2007
Registreringsdato: 07.09.2007
Blå bog (fortsat)
Ove har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.1983 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
19.12.1983 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.12.2005 - 30.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.1981 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.02.1995 - 07.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Ove Jakobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OVE JAKOBSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.114' DKK. Gennem holdingselskabet OVE JAKOBSEN HOLDING ApS har Ove derfor også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Ove Jakobsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ove Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved TOMMERUP TURISTFART A/S (Nu: HP Service - Tommerup A/S) der præsenterede et overskud på 436' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved TOMMERUP TURISTFART A/S (Nu: HP Service - Tommerup A/S) der præsenterede et underskud på 351' DKK.
Ove har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 47 år 11 måneder fra 1955 til 2003 hos DANSKE FRAGTMÆND FYN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.692' DKK (DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. (Nu: DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.687' DKK (DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. (Nu: DANSKE FRAGTMÆND A.M.B.A. AF 1990)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.245' DKK (TOMMERUP TURISTFART A/S (Nu: HP Service - Tommerup A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Hans Nørregaard Pedersen.