Tim Hallwyl
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hallwyl Software Engineering v/Tim Hallwyl (Ejer) |
Største overskud: | 6.134' DKK Hallwyl Holding IVS (Nu: Hallwyl Holding ApS) (2020) |
Største underskud: | -801' DKK Hallwyl Holding IVS (Nu: Hallwyl Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 11.479' DKK Hallwyl Holding IVS (Nu: Hallwyl Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.034' DKK Hallwyl Holding IVS (Nu: Hallwyl Holding ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hallwyl Software Engineering v/Tim Hallwyl (10 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1998 i Hallwyl Software Engineering v/Tim Hallwyl (tidligere The Advanced Computer Science Cooperation v/Tim Hallwyl Jensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tim Hallwyl der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Tim i 10 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hallwyl Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JTHM Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Hallwyl Holding ApS -
9 Holding ApS
Via JTHM Holding ApS -
Beepell ApS
Via Hallwyl Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Beepell ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.07.2024 -
Hallwyl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Beepell ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.07.2024
Registreringsdato: 23.07.2024 -
Nine Academy ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2020
Registreringsdato: 15.12.2020 -
Nine Academy ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2020
Registreringsdato: 15.12.2020
Blå bog (fortsat)
Tim har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.10.2019 - 15.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.11.1998 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tim Hallwyl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hallwyl Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.479' DKK. Gennem sit holdingselskab Hallwyl Holding ApS har Tim dermed også andele i JTHM Holding ApS (10-14.99%) & Beepell ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Tim Hallwyl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Hallwyl Holding IVS (Nu: Hallwyl Holding ApS) landede et overskud på 6.134' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Hallwyl Holding IVS (Nu: Hallwyl Holding ApS) landede et underskud på 801' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tim' netværk er Jacob Strange.