Ole Evert
Erhvervsaktiv: | 28. maj 1991 - 29. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | KlicclaK v/Ole Evert (Ejer) |
Største overskud: | 1.040' DKK KLICCLAK A/S (Nu: BORDPLADEN.DK ApS) (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.479' DKK KLICCLAK A/S (Nu: KLICCLAK HOLDING ApS) (2020) |
Største gæld: | 2.210' DKK KLICCLAK A/S (Nu: KLICCLAK HOLDING ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos KLICCLAK A/S (Nu: BORDPLADEN.DK ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af KlicclaK v/Ole Evert (33 år 3 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Ole Evert. Den første gang Ole var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1991 i KlicclaK v/Ole Evert (tidligere Tømrermester Ole Evert) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ole Evert der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ole i 33 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 29. august 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. august 2024.
Tidslinje (14)
-
Tømrermester Ole Evert (Nu: KlicclaK v/Ole Evert) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
KLICCLAK A/S (Nu: KLICCLAK HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
KLICCLAK A/S (Nu: KLICCLAK HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 33 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.05.1991 - 29.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
21.12.2006 - 14.08.2024
Direktør
21.12.2006 - 19.04.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
24.04.2006 - 17.04.2024
Direktør
24.04.2006 - 15.08.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
08.01.2007 - 06.08.2018
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor KLICCLAK A/S (Nu: BORDPLADEN.DK ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.040' DKK.