Marianne Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARIDAN/ MARIANNE DANIELSEN (Stifter) |
Største overskud: | 640' DKK SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS) (2016) |
Største underskud: | -1.499' DKK SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 611' DKK BODY RESSOURCE ApS (Nu: Cosmic ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 9.046' DKK SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARIDAN/ MARIANNE DANIELSEN (25 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1999 ved MARIDAN/ MARIANNE DANIELSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Marianne Danielsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Marianne nu bestreddet i 25 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UNIHERBS ApS
Ejerandel: 100% -
MARIDAN/ MARIANNE DANIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BIDRO ApS
Via UNIHERBS ApS
Direktørposter (2)
-
BIDRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2005 -
UNIHERBS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2003
Tidslinje (6)
-
BODY RESSOURCE ApS (Nu: Cosmic ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2007
Registreringsdato: 15.08.2007 -
SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2005
Registreringsdato: 01.06.2005 -
UNIHERBS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2004
Registreringsdato: 01.10.2004
Blå bog (fortsat)
Marianne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
07.02.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.09.2001 - 15.08.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS) kunne offentliggøre et overskud på 640' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.499' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4' DKK (BODY RESSOURCE ApS (Nu: Cosmic ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 757' DKK (SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 506' DKK (BODY RESSOURCE ApS (Nu: Cosmic ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.473' DKK (SELSKABET AF 1. JUNI 2005 ApS (Nu: BIDRO ApS)).