Finn Reinholdt Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1996 (28 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Volstrup Agro (Ejer) |
Største overskud: | 16.218' DKK KM MASKINER A/S (2018) |
Største underskud: | -87' DKK FINN R SØRENSEN HOLDING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 41.286' DKK KM MASKINER A/S (2021) |
Største gæld: | 17.525' DKK FINN R SØRENSEN HOLDING ApS (2021) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos KM MASKINER A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Volstrup Agro (28 år 1 måned) |
Det startede i 1996 i Volstrup Agro (tidligere Finn Sørensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Finn Reinholdt Sørensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Finn nu bestreddet i 28 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Volstrup Agro
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kalbygård Agro I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
FINN R SØRENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (1)
-
FINN R SØRENSEN HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Underdirektør)Indtrådt: 02.06.2008
Ejendomme (8)
Tidslinje (18)
-
ØSTJYDSK GRUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
ØSTJYDSK GRUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2023
Registreringsdato: 16.03.2023 -
ØSTJYDSK GRUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020
Blå bog (fortsat)
Finn har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
02.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2008 - 16.03.2023
Direktør
19.09.2011 - 14.01.2020
Direktør
19.09.2011 - 16.03.2023
Reel ejer
15.11.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.11.2012 - 20.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ØSTJYDSK GRUS A/S kunne fremvise et overskud på 3.328' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor FINN R SØRENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 87' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.355' DKK (KM MASKINER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.734' DKK (KM MASKINER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.432' DKK (ØSTJYDSK GRUS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Jacob Reinholdt Sørensen.