Niels Bent Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jul. 1983 (41 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARBOREA DANIA - DANSK PLANTEPRODUKTION A/S (Direktør) |
Største overskud: | 119.041' DKK OM I ApS (2021) |
Største underskud: | -7.279' DKK K/S MOLS DETAIL FYN (2016) |
Største egenkapital: | 166.787' DKK Obton Solar Privatinvestor A/S (2022-23) |
Største gæld: | 35.879' DKK K/S MOLS DETAIL FYN (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FORSTPLANT AF 01.01.2004 ApS (Nu: FORSTPLANT ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Niels Bent Hansen (36 år) |
Det hele startede i 1983 hos ARBOREA DANIA - DANSK PLANTEPRODUKTION A/S i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Niels Bent Hansen i 8 år 10 måneder, før stoppet d. 18. maj 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. maj 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 9 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 14 ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (2)
-
FORSTENERGI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2019 -
FORSTINVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.1991
Repræsentant (1)
-
FC Prostata Lyseng
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.04.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
FORSTPLANT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2017 -
FORSTINVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.1991 -
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 14 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2012
Tidslinje (254)
-
FORSTPLANT V/NIELS BENT HANSEN (Nu: Niels Bent Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
FC Prostata Lyseng
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
Obton Solar Privatinvestor A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.04.2022
Registreringsdato: 06.04.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.03.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.1988 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.03.2022 - 06.04.2022
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
20.04.2020 - 08.07.2021
Ejerandel: 15-19.99%
Niels Bent Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos FORSTPLANT AF 01.01.2004 ApS (Nu: FORSTPLANT ApS) der præsenterede et overskud på 1.599' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos EGEKIOSKEN MARIAGER ApS (Nu: FORSTMILJØ A/S) der præsenterede et underskud på 625' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 77 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 6 måneder fra 1991 til i dag hos FORSTINVEST ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 616' DKK (K/S HORSENS OG GØRLEV).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.820' DKK (K/S H. C. ANDERSENSVEJ, ØSTBIRK (Nu: K/S MOLS DETAIL RØDBY)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46.502' DKK (OM I ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20.060' DKK (K/S MOLS DETAIL FYN).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Lone Hansen.