Hanne Andersen
Erhvervsaktiv: | 1. dec. 1979 - 31. dec. 2018 |
Karrieren startede hos: | RADBJERG KERAMIK/HANNE ANDERSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af RADBJERG KERAMIK/HANNE ANDERSEN (44 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for flere år siden ved RADBJERG KERAMIK/HANNE ANDERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Hanne Andersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Hanne nu bestreddet i 44 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RADBJERG KERAMIK/HANNE ANDERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
I/S KØBMANDSGÅRDEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
I/S KØBMANDSGÅRDEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2013
Registreringsdato: 01.05.2013 -
RADBJERG KERAMIK/HANNE ANDERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.1979
Registreringsdato: 01.12.1979
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2013 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager