Nikolaj Skjellerup
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TWINS CATERING (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Yachtbroker Midt & Nordjylland (8 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1999 ved TWINS CATERING i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Joakim Frost Skjellerup at Nikolaj Skjellerup stiftede TWINS CATERING den dag i maj 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Nikolaj i 1 år 6 måneder, før stoppet den 10. november 2000.
Virksomheden opererede indenfor catering og diner transportable. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 10. november 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Yachtbroker Midt & Nordjylland
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Yachtbroker Midtjylland (Nu: Yachtbroker Midt & Nordjylland) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.10.2015
Registreringsdato: 27.10.2015 -
CAFÈ N ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2008
Registreringsdato: 13.10.2008 -
CAFÈ N ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.05.2003
Registreringsdato: 20.05.2003
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
27.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.05.2003 - 13.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.05.1999 - 10.11.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager