Steen Hatholt
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aagaarden Hestepension v/Steen Hatholt (Stifter) |
Største overskud: | 313' DKK BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS (2019-20) |
Største underskud: | -11' DKK HATHOLT HOLDING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.330' DKK HATHOLT HOLDING ApS (2014-15) |
Største gæld: | 3.417' DKK BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aagaarden Hestepension v/Steen Hatholt (39 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1985 hos Aagaarden Hestepension v/Steen Hatholt (tidligere Lille Ågaards Hundepension/Steen Hatholt) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Steen Hatholt og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Steen nu bestreddet i 39 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor serviceydelser i forbindelse med husdyravl.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HATHOLT HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Aagaarden Hestepension v/Steen Hatholt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS
Via HATHOLT HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HATHOLT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
DREAM INVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2012
Registreringsdato: 19.09.2012 -
INVEST AF 19.10.1988 ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2012
Registreringsdato: 13.09.2012 -
BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2011
Registreringsdato: 11.01.2011
Blå bog (fortsat)
Steen har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
05.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
19.07.2018 - 17.06.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
17.05.2006 - 19.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.11.2005 - 13.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Hatholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HATHOLT HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 393' DKK. Gennem holdingselskabet HATHOLT HOLDING ApS har Steen derfor også andele i BOLIGFORENINGEN AF 1. MAJ 1990 ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Steen Hatholt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor HATHOLT HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 191' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HATHOLT HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 11' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Andreas Halkier Hatholt.