Lars Christian Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1981 (43 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDMAND LARS C NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 177' DKK EVILEC ApS (2015) |
Største underskud: | -67' DKK EVILEC ApS (2016) |
Største egenkapital: | 605' DKK EVILEC ApS (2018) |
Største gæld: | 524' DKK EVILEC ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EVILEC ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND LARS C NIELSEN (43 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1981 hos LANDMAND LARS C NIELSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Lars Christian Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Lars nu besiddet i 43 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LANDMAND LARS C NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
VOLSTED HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2013
Registreringsdato: 24.06.2013 -
EVILEC ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2003
Registreringsdato: 13.11.2003 -
VOLSTED HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.11.2002
Registreringsdato: 08.11.2002
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.11.2002 - 24.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2002 - 13.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Charlotte Schmidt.