Niels Saxtrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2003 (20 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGEHUSET I/S (Ejer) |
Største overskud: | 354' DKK NORDIC FEDERATION OF GENERAL PRACTICE ApS (2023) |
Største underskud: | -345' DKK NORDIC FEDERATION OF GENERAL PRACTICE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 929' DKK NORDIC FEDERATION OF GENERAL PRACTICE ApS (2023) |
Største gæld: | 2.053' DKK NORDIC FEDERATION OF GENERAL PRACTICE ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NORDIC FEDERATION OF GENERAL PRACTICE ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lægerne Saxtrup I/S (13 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2003 hos LÆGEHUSET I/S i hvervet som Ejer. Niels Saxtrup købte sig ind i virksomheden den 1. oktober 2003 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Niels af: Finn Hauschildt, Niels Jacob Nielsen, Kathri Birkjær Hansen og 10 andre personer. Titlen som Ejer har Niels nu besiddet i 12 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor alment praktiserende læger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Læge Niels Saxtrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Lægerne Andreasen & Saxtrup I/S (Nu: Græsted Lægehus I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
Lægerne i Græsted I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
Lægerne Andreasen & Saxtrup I/S (Nu: Græsted Lægehus I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.11.2019
Registreringsdato: 02.11.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
06.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.11.2019 - 31.08.2024
Reel ejer
01.04.2020 - 01.09.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
02.10.2021 - 01.10.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.10.2021 - 01.10.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor NORDIC FEDERATION OF GENERAL PRACTICE ApS landede et overskud på 19' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Frederik Schønning.