Jan Søren Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JSH Administration v/Jan Søren Holm (Ejer) |
Største overskud: | 6.392' DKK HANSEN & CO A/S (2023) |
Største underskud: | -3.392' DKK HANSEN & CO A/S (2018) |
Største egenkapital: | 23.095' DKK HANSEN & CO A/S (2023) |
Største gæld: | 14.165' DKK HANSEN & CO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos HANSEN & CO A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af JSH Administration v/Jan Søren Holm (36 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 ved JSH Administration v/Jan Søren Holm (tidligere JSH ADMINISTRATIONSSELSKAB/JAN SØREN HOLM) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jan Søren Holm og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jan nu besiddet i 36 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
PROCOMA ApS
Ejerandel: 100% -
JSH Administration v/Jan Søren Holm
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CX Consult ApS
Ejerandel: 100% -
Stressfree4you ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AIRPLUS DENMARK A/S
Via PROCOMA ApS -
Easy Byg og Renovering ApS
Via PROCOMA ApS
Direktørposter (5)
-
CX Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2018 -
PROCOMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2002 -
AIRPLUS DENMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.1998 -
Easy Byg og Renovering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2018 -
Stressfree4you ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2018
Bestyrelsesposter (3)
-
AIRPLUS DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.1998 -
HANSEN & CO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2024 -
FLYFAST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2018
Ejendomme (9)
Tidslinje (45)
-
HANSEN & CO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
HANSEN & CO A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
FLYFAST IVS (Nu: FLYFAST ApS) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
12.09.2002 - Stadig aktiv
Direktør
13.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.10.1998 - Stadig aktiv
Ejer
16.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.01.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2003 - 15.03.2024
Bestyrelsesmedlem
19.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ApS KBUS 38 NR. 5018 (Nu: PROCOMA ApS) fremviste et overskud på 1.019' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EASYBARF ApS (Nu: Easy Byg og Renovering ApS) fremviste et underskud på 137' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.392' DKK (HANSEN & CO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 137' DKK (EASYBARF ApS (Nu: Easy Byg og Renovering ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.095' DKK (HANSEN & CO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -237' DKK (EASYBARF ApS (Nu: Easy Byg og Renovering ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Claus Hansen.