Kent Jung Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. maj 1985 (39 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Olsen Group v/Kent Olsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Olsen Group v/Kent Olsen (39 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1985 i Olsen Group v/Kent Olsen (tidligere K J ELEKTRONIK V/KENT OLSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kent Jung Olsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Kent nu besiddet i 39 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Olsen Group v/Kent Olsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
TIGOTEK ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.10.2015
Registreringsdato: 20.10.2015 -
TIGOTEK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.07.2012
Registreringsdato: 17.07.2012 -
SCANBIRK MØBELFABRIK A/S (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2001
Registreringsdato: 20.11.2001
Blå bog (fortsat)
Kent har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.05.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
17.07.2012 - 20.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.1997 - 20.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab