Tage Collier Sommer
Erhvervsaktiv: | 10. jul. 1975 - 30. sep. 2011 |
Karrieren startede hos: | SNEDKERMESTER TAGE SOMMER (Ejer) |
Største overskud: | 726' DKK A.B. SKUM-PLAST ApS (Nu: STEVNS EJENDOMSSELSKAB ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -390' DKK A.B. SKUM-PLAST ApS (Nu: STEVNS EJENDOMSSELSKAB ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.235' DKK A.B. SKUM-PLAST ApS (Nu: STEVNS EJENDOMSSELSKAB ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 4.969' DKK A.B. SKUM-PLAST ApS (Nu: STEVNS EJENDOMSSELSKAB ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af SNEDKERMESTER TAGE SOMMER (36 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Tage Collier Sommer. Første gang Tage var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1975 hos SNEDKERMESTER TAGE SOMMER som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tage Collier Sommer der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Tage i 36 år 2 måneder, inden stoppet den 30. september 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2011.
Tidslinje (6)
-
SNEDKERMESTER TAGE SOMMER (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2011
Registreringsdato: 30.09.2011 -
A.B. SKUM-PLAST ApS (Nu: STEVNS EJENDOMSSELSKAB ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2011
Registreringsdato: 22.08.2011 -
VICH 1422 ApS (Nu: CELEODUR INVEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.1998
Registreringsdato: 17.08.1998
Blå bog (fortsat)
Tage har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har i alt varet 36 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - 27.11.2020
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
10.07.1975 - 30.09.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.09.1981 - 22.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1989 - 17.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab