Kjeld Dünweber
Erhvervsaktiv: | 11. okt. 1993 - 2. jan. 2012 |
Karrieren startede hos: | NETCARE V/KJELD DÜNWEBER (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af NETCARE V/KJELD DÜNWEBER (30 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1993 ved NETCARE V/KJELD DÜNWEBER i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Kjeld Dünweber og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Kjeld nu besiddet i 30 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor detailhandel med computere, ydre enheder og software.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NETCARE V/KJELD DÜNWEBER
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Dünopair I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.01.2012
Registreringsdato: 02.01.2012 -
Dünopair I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.09.2000
Registreringsdato: 27.09.2000 -
NETCARE V/KJELD DÜNWEBER (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.10.1993
Registreringsdato: 11.10.1993
Blå bog (fortsat)
Kjeld har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.10.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.09.2000 - 02.01.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager