Per Søgaard Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejning v/Per Søgaard Rasmussen (Ejer) |
Største overskud: | 1.390' DKK Brande Autosadelmageri A/S (2022) |
Største underskud: | -240' DKK Brande Autosadelmageri A/S (2020) |
Største egenkapital: | 8.101' DKK PRWF Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 2.973' DKK Brande Autosadelmageri A/S (2015) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Brande Autosadelmageri A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejning v/Per Søgaard Rasmussen (36 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1988 i Udlejning v/Per Søgaard Rasmussen (tidligere BRANDE AUTOSADELMAGERI V/PER RASMUSSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Per Søgaard Rasmussen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Per nu bestreddet i 36 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor fremstilling af andre møbler.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udlejning v/Per Søgaard Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PRWF Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Brande Autosadelmageri A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2015 -
PRWF Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Brande Autosadelmageri A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
PRWF Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
PRWF Holding ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.09.2024
Registreringsdato: 08.09.2024 -
PRWF Holding ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2019
Registreringsdato: 10.09.2019
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.06.2015 - 24.09.2015
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.09.2015 - 09.09.2019
Reel ejer
10.09.2019 - 01.10.2024
Ejerandel: 90% -
Stifter og Reel ejer
25.09.2015 - 09.09.2019
Ejer
25.09.2015 - 09.09.2019
Direktør
25.09.2015 - Stadig aktiv
Ejer
10.09.2019 - 08.09.2024
Ejer
09.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.05.2000 - 07.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.03.2000 - 31.01.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Søgaard Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PRWF Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.101' DKK. Igennem holdingselskabet PRWF Holding ApS har Per derfor også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Søgaard Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Brande Autosadelmageri A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.390' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Brande Autosadelmageri A/S kunne offentliggøre et underskud på 240' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.288' DKK (Brande Autosadelmageri A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.101' DKK (PRWF Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.065' DKK (Brande Autosadelmageri A/S).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Steffen Fløe Rasmussen.