Mogens Knud Jespersen
Karrieren startede hos: | VALLEKILDE-HØRVE ANDELS GROVVAREFORRETNING A.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.625' DKK S.A.B. A.M.B.A LANDBRUGETS ANDEL (Nu: DA SHOPPEN A/S) (2014) |
Største underskud: | -7.922' DKK VALLEKILDE-HØRVE BYGGECENTER OG OLIEFORENING (Nu: G&SH A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 38.095' DKK S.A.B. A.M.B.A LANDBRUGETS ANDEL (Nu: DA SHOPPEN A/S) (2023) |
Største gæld: | 31.171' DKK VALLEKILDE-HØRVE BYGGECENTER OG OLIEFORENING (Nu: G&SH A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos S.A.B. A.M.B.A LANDBRUGETS ANDEL (Nu: DA SHOPPEN A/S) (2018) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for længe siden i VALLEKILDE-HØRVE ANDELS GROVVAREFORRETNING A.M.B.A. som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Mogens Knud Jespersen i 37 år 3 måneder, inden stoppet d. 25. oktober 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOGENS JESPERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
HØRVE BYGGECENTER A/S (Nu: G&SH A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2018
Registreringsdato: 02.11.2018 -
S.A.B. A.M.B.A LANDBRUGETS ANDEL (Nu: DA SHOPPEN A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2008
Registreringsdato: 05.03.2008 -
HØRVE BYGGECENTER A/S (Nu: G&SH A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2007
Registreringsdato: 07.06.2007
Blå bog (fortsat)
Mogens har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 56 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.06.1974 - 06.06.2007
Bestyrelsesmedlem
07.06.2007 - 02.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2006 - 05.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1968 - 25.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2002 - 29.06.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Knud Jespersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i VALLEKILDE-HØRVE BYGGECENTER OG OLIEFORENING (Nu: G&SH A/S) der præsenterede et overskud på 3.211' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i VALLEKILDE-HØRVE BYGGECENTER OG OLIEFORENING (Nu: G&SH A/S) der præsenterede et underskud på 7.922' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 37 år 3 måneder fra 1968 til 2005 hos VALLEKILDE-HØRVE ANDELS GROVVAREFORRETNING A.M.B.A..