Claus Kastberg Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | MOBIDK ØKONOMISK ANALYSE I/S (Ejer) |
Største overskud: | 19.646' DKK COPENHAGEN ECONOMICS ApS (Nu: COPENHAGEN ECONOMICS A/S) (2021) |
Største underskud: | -39' DKK KASTBERG HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 28.420' DKK COPENHAGEN ECONOMICS ApS (Nu: COPENHAGEN ECONOMICS A/S) (2019) |
Største gæld: | 41.588' DKK COPENHAGEN ECONOMICS ApS (Nu: COPENHAGEN ECONOMICS A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos COPENHAGEN ECONOMICS ApS (Nu: COPENHAGEN ECONOMICS A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af KASTBERG HOLDING ApS (24 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1999 i MOBIDK ØKONOMISK ANALYSE I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jesper Kirkebække Jensen at Claus Kastberg Nielsen stiftede MOBIDK ØKONOMISK ANALYSE I/S den dag i september 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Claus i 4 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. januar 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KASTBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KASTBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
COPENHAGEN ECONOMICS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2022
Registreringsdato: 17.03.2022 -
KASTBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2018
Registreringsdato: 10.01.2018 -
KASTBERG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017
Blå bog (fortsat)
Claus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.03.2000 - 01.08.2012
Bestyrelsesmedlem
20.10.2007 - 24.03.2010
Bestyrelsesmedlem
23.08.2012 - 05.11.2012
Direktør
03.01.2013 - 30.09.2014
Bestyrelsesmedlem
03.01.2013 - 17.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
23.02.2000 - 07.12.2017
Ejer
23.02.2000 - Stadig aktiv
Direktør
10.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.1999 - 01.01.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor COPENHAGEN ECONOMICS ApS (Nu: COPENHAGEN ECONOMICS A/S) kunne offentliggøre et overskud på 6.160' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor KASTBERG HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 39' DKK.