Jens Aage Daugaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1993 (31 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jens Aage Daugaard Transport (Ejer) |
Største overskud: | 2.283' DKK JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S) (2022) |
Største underskud: | -818' DKK JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 3.610' DKK JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S) (2022) |
Største gæld: | 22.323' DKK JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jens Aage Daugaard Transport (22 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1993 i Jens Aage Daugaard Transport (tidligere JENS AAGE DAUGAARD TRANSPORT V/JENS AAGE DAUGAARD HANSEN) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jens Aage Daugaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 22 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. juli 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juli 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Daubo A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Daubo A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Daubo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
JENS AAGE DAUGAARD TRANSPORT V/JENS AAGE DAUGAARD HANSEN (Nu: Jens Aage Daugaard Transport) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.07.2015
Registreringsdato: 30.07.2015 -
JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2015
Registreringsdato: 29.06.2015 -
JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2015
Registreringsdato: 29.06.2015
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.11.2017 - 15.06.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.1993 - 30.07.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S) kunne fremvise et overskud på 2.283' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JAD Transport A/S (Nu: Daubo A/S) kunne fremvise et underskud på 818' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kurt Søgaard Hansen.