Henry Byrial Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 1996 (28 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.S. BYGGEFIRMA V/HENRY BYRIAL SØRENSEN (Stifter) |
Største overskud: | 3.368' DKK HS HUSE ApS (Nu: MH GROUP 2 ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -255' DKK HENRY SØRENSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 22.954' DKK SØHØJLANDETS GOLF RESORT P/S (2022-23) |
Største gæld: | 28.747' DKK SØHØJLANDETS GOLF RESORT P/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos SØHØJLANDETS GOLF RESORT P/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af H.S. BYGGEFIRMA V/HENRY BYRIAL SØRENSEN (28 år 5 måneder) |
Det startede i 1996 i H.S. BYGGEFIRMA V/HENRY BYRIAL SØRENSEN i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Henry Byrial Sørensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Henry nu bestreddet i 28 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen opførelse af bygninger.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
HENRY SØRENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
H.S. BYGGEFIRMA V/HENRY BYRIAL SØRENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DANSK EJENDOMS UDVIKLING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SØHØJLANDETS GOLF RESORT P/S
Via HENRY SØRENSEN HOLDING ApS -
Lille Amerika ApS
Via HENRY SØRENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
DANSK EJENDOMS UDVIKLING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2011 -
Lille Amerika ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2022 -
HENRY SØRENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2002
Tidslinje (8)
-
Lille Amerika ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
HS HUSE ApS (Nu: MH GROUP 2 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.10.2017
Registreringsdato: 06.10.2017 -
DANSK EJENDOMS UDVIKLING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2011
Registreringsdato: 08.12.2011
Blå bog (fortsat)
Henry har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
08.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.04.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
03.05.2022 - 03.05.2022
Direktør
03.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
01.05.2022 - 01.05.2022
Ejerandel: 20%
Henry Byrial Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRY SØRENSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.521' DKK. Gennem holdingselskabet HENRY SØRENSEN HOLDING ApS har Henry derfor også andele i SØHØJLANDETS GOLF RESORT P/S (20-24.99%) & Lille Amerika ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henry Byrial Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor HS HUSE ApS (Nu: MH GROUP 2 ApS) kunne fremvise et overskud på 1.966' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HENRY SØRENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 255' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 35' DKK (DANSK EJENDOMS UDVIKLING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 50' DKK (HENRY SØRENSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.521' DKK (HENRY SØRENSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 532' DKK (DANSK EJENDOMS UDVIKLING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henry' netværk er Jan Vestergaard Rasmussen.