Ariane Wiingaard-Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1998 (26 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fr Ariane Wiingaard-Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 22.067' DKK AIRTOX INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRTOX INDUSTRIES A/S) (2021) |
Største underskud: | -1.700' DKK AIRTOX INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRTOX INDUSTRIES A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 211.166' DKK European Tech Group A/S (2016-17) |
Største gæld: | 91.826' DKK AIRTOX INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRTOX INDUSTRIES A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos European Tech Group A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HKSDK COMPANY A/S (26 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1998 ved Fr Ariane Wiingaard-Madsen (tidligere Ariane Wiingaard Design v/Ariane Wiingaard) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Ariane Wiingaard-Madsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ariane i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen den 1. september 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen formgivning og industrielt design. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. september 2000.
Bestyrelsesposter (3)
-
HKSDK COMPANY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.07.1998 -
AIRTOX INDUSTRIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2014 -
European Tech Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2016
Tidslinje (9)
-
HANGAR 561 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
Trendy Europe A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
Trendy Europe A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2016
Registreringsdato: 04.11.2016
Blå bog (fortsat)
Ariane har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.07.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2016 - 31.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.01.2015 - 31.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Ariane Wiingaard-Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved AIRTOX INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRTOX INDUSTRIES A/S) der præsenterede et overskud på 22.067' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved AIRTOX INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRTOX INDUSTRIES A/S) der præsenterede et underskud på 1.700' DKK.
Ariane har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 2 måneder fra 1998 til i dag hos HKSDK COMPANY A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.008' DKK (AIRTOX INTERNATIONAL A/S (Nu: AIRTOX INDUSTRIES A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.631' DKK (European Tech Group A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 158.388' DKK (European Tech Group A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.941' DKK (HKS SCANDINAVIA A/S (Nu: HKSDK COMPANY A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ariane' netværk er Henrik Boe Wiingaard-Madsen.