Kurt Nielsen
Erhvervsaktiv: | 24. jan. 1985 - 10. apr. 2023 |
Karrieren startede hos: | SØBY VVS-& MASKINFORRETNING I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.921' DKK B.H.K. HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -6' DKK H.B.K. SØBY ApS (2021) |
Største egenkapital: | 31.903' DKK B.H.K. HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 15.740' DKK Hobby Huset A/S (Nu: HH Trælast & Byggecenter A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos SØBY V.V.S. & MASKINFORRETNING A/S (Nu: Nr. Søby VVS A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Nr. Søby VVS A/S (32 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1985 ved SØBY VVS-& MASKINFORRETNING I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Aage Nielsen, Leif Nielsen, Hans Nielsen at Kurt Nielsen stiftede SØBY VVS-& MASKINFORRETNING I/S den dag i januar 1985. Rollen som Ejer og Stifter havde Kurt i 23 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2008.
Bestyrelsesposter (1)
-
H.B.K. SØBY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
B.H.K. HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2023
Registreringsdato: 10.04.2023 -
SØBY VVS EJENDOMME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2023
Registreringsdato: 10.04.2023 -
Ejendommen Søbyvej 35 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2023
Registreringsdato: 10.04.2023
Blå bog (fortsat)
Kurt har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.10.2020 - 10.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2020 - 10.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
20.10.2011 - 10.04.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.06.2009 - 10.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.12.1990 - 10.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SØBY V.V.S. & MASKINFORRETNING A/S (Nu: Nr. Søby VVS A/S) fremviste et overskud på 1.980' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor H.B.K. SØBY ApS fremviste et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.353' DKK (B.H.K. HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (H.B.K. SØBY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.903' DKK (B.H.K. HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (H.B.K. SØBY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Brian Nielsen.