Manja Daugaard Tamberg
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1995 - 21. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Manjadvelvære v/Manja Daugaard (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Manjadvelvære v/Manja Daugaard (29 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1995 hos Manjadvelvære v/Manja Daugaard (tidligere MANJA JACOBSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Manja Daugaard Tamberg og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Manja nu bestreddet i 29 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor aktiviteter vedrørende fysisk velvære.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Manjadvelvære v/Manja Daugaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Massageskolen Hånd & Krop ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Massageskolen Hånd & Krop ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Massageskolen Hånd & Krop ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2023
Registreringsdato: 19.12.2023
Blå bog (fortsat)
Manja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
19.12.2023 - 21.08.2024
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Manja' netværk er Sarah Tolstrup Enggaard.