John Ewertsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 1989 (35 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINANSNYT (Ejer) |
Største overskud: | 1.256' DKK EWERTSEN INVEST ApS (2020) |
Største underskud: | -1.300' DKK AKTIEFOKUS ApS (2018) |
Største egenkapital: | 6.469' DKK EWERTSEN ApS (2021) |
Største gæld: | 9.203' DKK EWERTSEN INVEST ApS (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos AKTIEFOKUS ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af EWERTSEN ApS (23 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1989 hos FINANSNYT som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af John Ewertsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde John i 13 år 5 måneder, inden stoppet den 30. september 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EWERTSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EWERTSEN INVEST ApS
Via EWERTSEN ApS
Direktørposter (2)
-
EWERTSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2007 -
EWERTSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (59)
-
AFP Finans ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.08.2021
Registreringsdato: 06.08.2021 -
AKTIEFOKUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.08.2021
Registreringsdato: 06.08.2021 -
EMM ENERGY A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2018
Registreringsdato: 06.06.2018
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
02.07.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.12.2017 - 06.08.2021
Reel ejer
20.12.2019 - 06.08.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.12.2016 - 06.08.2021
Reel ejer
08.11.2017 - 06.12.2017
Reel ejer
07.12.2017 - 06.08.2021
Ejerandel: 32,5% -
Direktør
30.06.2011 - 24.08.2011
Bestyrelsesmedlem
24.08.2011 - 07.08.2017
Reel ejer
30.07.2014 - 06.06.2018
Bestyrelsesmedlem
07.08.2017 - 06.06.2018
Ejerandel: 50%
John Ewertsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EWERTSEN ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.411' DKK. Igennem sit holdingselskab EWERTSEN ApS har John dermed også ejerandele i EWERTSEN INVEST ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for John Ewertsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor EWERTSEN INVEST ApS fremviste et overskud på 1.256' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor AKTIEFOKUS ApS fremviste et underskud på 1.300' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 154' DKK (EWERTSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.411' DKK (EWERTSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.779' DKK (EWERTSEN INVEST ApS).